Hanes ariannol THE NOT FORGOTTEN ASSOCIATION (NFA)
Rhif yr elusen: 1150541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £1.77m | £995.22k | £987.20k | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.35m | £1.08m | £1.18m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.11m | £1.22m | £933.12k | £930.76k | £1.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £124 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.26k | £0 | £0 | £14.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £83.65k | £69.85k | £62.10k | £56.44k | £52.92k | |
|
Incwm - Arall | £97 | £12.02k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £70.22k | £436.77k | £119.43k | £268.62k | £356.39k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.13m | £854.38k | £943.70k | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £209.94k | £216.64k | £226.59k | £232.16k | £225.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £19.40k | £22.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.