ymddiriedolwyr THE FORGET-ME-NOT CHORUS CARDIFF
Rhif yr elusen: 1151812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JACKSON | Cadeirydd | 01 March 2015 |
|
|||||
Dr RACHEL AKANDE | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
DANIEL BENHAM | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Christine Lewis | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Non Tudur Williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
David Hill | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Dr Gavin Davies | Ymddiriedolwr | 02 January 2021 |
|
|
||||
Dendy Vickery | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
||||
Dr Gwawr Ifan | Ymddiriedolwr | 06 March 2020 |
|
|||||
Dr Haydn Mayo | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Bryan Hughes | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.