Hanes ariannol IKWRO WOMEN'S RIGHTS ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1151507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.05k | £743.27k | £1.07m | £941.44k | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.16k | £690.88k | £939.50k | £857.12k | £986.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.97k | £475.78k | £638.87k | £627.92k | £884.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £15.30k | £68.03k | £63.62k | £85.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £613.76k | £897.97k | £767.48k | £1.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £214 | £0 | £0 | £66 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £114.00k | £106.35k | £110.34k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £593.80k | £872.09k | £773.97k | £963.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £19.01k | £19.75k | £21.88k | £23.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £6.52k | £3.62k | £4.25k | £5.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £868.47k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £78.07k | £47.66k | £61.27k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.