ymddiriedolwyr IKWRO WOMEN'S RIGHTS ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1151507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neda Fatemeh Barzegar-Befroei | Cadeirydd | 28 July 2021 |
|
|
||||
Anna Holland | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Dr Landan Hashemi | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Dia Duygu Tuncer | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Nadia Mardan Ali | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Kulsoom Yusuf Pridmore | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Aleisha Ebrahimi-Tsamis | Ymddiriedolwr | 26 October 2019 |
|
|
||||
SUSAN STEVENSON | Ymddiriedolwr | 25 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.