Hanes ariannol WIGAN ROAD EDUCATION AND COMMUNTY CENTRE
Rhif yr elusen: 1155223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (234 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.42k | £13.12k | £167.41k | £310.26k | £155.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.57k | £17.83k | £17.49k | £11.98k | £14.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.