ymddiriedolwyr ILKLEY COMMUNITY ENTERPRISE LTD
Rhif yr elusen: 1151706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM SMITH | Cadeirydd | 25 October 2013 |
|
|
||||
Lewis Couth | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Asia Munir | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Amanda Stainton | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Richard Thompson | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
||||
Michael Walker | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.