ymddiriedolwyr BOTANICAL GARDENS ENTERPRISES
Rhif yr elusen: 1157632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralph Thomasson | Cadeirydd | 13 June 2018 |
|
|
||||
Ann Foster | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Denise Phillips | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Ronald Jones | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Jill Wainwright | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
||||
Eric Black MBE | Ymddiriedolwr | 28 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.