Hanes ariannol STOP IVORY
Rhif yr elusen: 1152332
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £767.14k | £1.44m | £848.95k | £1.29m | £1.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £681.90k | £1.61m | £804.69k | £1.29m | £1.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £161.86k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £454.65k | £461.39k | £48.78k | £161.86k | £243.76k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £767.12k | £1.44m | £848.93k | £1.29m | £1.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £767.12k | £1.44m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17 | £21 | £14 | £30 | £47 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £433.18k | £1.61m | £802.57k | £1.01m | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.66k | £5.41k | £2.12k | £287.73k | £29.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.75k | £292.56k | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £77.77k | £464.92k | £112.21k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £229.05k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.