ymddiriedolwyr FRIENDS OF ST MARY'S, BOTTESFORD
Rhif yr elusen: 1154917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Morris | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Susan Middleton | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
JACQUELINE BROOKS | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|||||
Linda Simmons | Ymddiriedolwr | 07 July 2018 |
|
|
||||
Pamela Kearsley-Bullen | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
Rev James Farley | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
||||
Frances Stapleton | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
||||
ANNE ABLEWHITE | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|||||
GORDON ALISTAIR Fensom | Ymddiriedolwr | 06 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.