ymddiriedolwyr RIDGEWAY COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1151211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Richard Wightman | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|||||
Ojefemi Bolajii Ojemuyiwa | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|||||
Linda Grabs | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Simon Gordon Halford | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|||||
Marcus James Thorman | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|||||
Sharon Jill Clark | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|||||
Joseph Oluwole Awoniyi | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|||||
TIMOTHY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 24 February 2015 |
|
|
||||
DAVID EYEINGTON | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
|
||||
FRANK CLARK | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.