Hanes ariannol BOLTON CHILDREN'S OPPORTUNITY GROUP
Rhif yr elusen: 1151118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £478.61k | £429.61k | £394.26k | £427.80k | £476.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £434.05k | £470.24k | £431.44k | £445.76k | £452.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £186.05k | £127.14k | £233.15k | £259.12k | £76.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.96k | £45.84k | £16.97k | £14.41k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.