ymddiriedolwyr MEANWHILE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1151901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Andrew White | Cadeirydd | 01 May 2020 |
|
|
||||
Gabriela Spangenthal | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Jessica Tsang | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
Emily Berwyn | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
Matthew Dibben | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
|
||||
Alexander Hearn | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
DAVID SCOTT ALCOCK | Ymddiriedolwr | 01 March 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.