ymddiriedolwyr THE JOE HUMPHRIES MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1152647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN HUMPHRIES | Cadeirydd | 17 March 2013 |
|
|
||||
Alan White | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Valarie Lewis | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
David Michael Hastings | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
simon Taylor | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
Teresa Jane Dalby | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
||||
LAUREN HUMPHRIES | Ymddiriedolwr | 17 March 2013 |
|
|
||||
MR MIKE FERGUSON | Ymddiriedolwr | 17 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.