ymddiriedolwyr AMBITION LAWRENCE WESTON
Rhif yr elusen: 1152237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norman John Routledge | Cadeirydd | 27 March 2014 |
|
|
||||
Daphne Chikwere | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
Norman James Laity | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Jordon Hudd | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
Birgit Thornhill | Ymddiriedolwr | 18 November 2014 |
|
|
||||
Jackie Crouch | Ymddiriedolwr | 15 July 2014 |
|
|
||||
Katrina Booker | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|
||||
JAMIE SIGGERS | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|
||||
STEPHEN HALL | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
||||
WALTRAUD POSPISCHIL | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.