Hanes ariannol WHOLE WORLD WATER FUND
Rhif yr elusen: 1154199
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £388.27k | £346.00k | £118.00k | £106.37k | £115.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £335.93k | £347.00k | £55.00k | £70.46k | £121.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.