Hanes ariannol CARING IN BRISTOL
Rhif yr elusen: 1151645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £630.49k | £635.91k | £1.59m | £996.02k | £991.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £647.91k | £589.90k | £1.09m | £1.11m | £917.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £73.00k | N/A | £112.91k | £74.39k | £72.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £623.71k | £633.93k | £1.59m | £993.36k | £503.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £481.85k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £1.33k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £6.78k | £1.98k | £548 | £2.66k | £6.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £39.96k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £594.77k | £453.86k | £825.61k | £744.82k | £604.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £53.14k | £136.05k | £262.13k | £364.35k | £312.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £4.68k | £23.88k | £18.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.