Hanes ariannol EUDAIMONIA
Rhif yr elusen: 1154475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £257.55k | £295.07k | £570.82k | £483.14k | £324.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £253.23k | £289.44k | £432.90k | £541.55k | £351.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £72.30k | £337.80k | £74.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £800 | £13.50k | £98.63k | N/A | £15.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £123.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £40 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £144.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £7.25k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £393.90k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £39.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.