Hanes ariannol AGE UK FAVERSHAM AND SITTINGBOURNE
Rhif yr elusen: 1152234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18m | £1.20m | £1.24m | £1.39m | £988.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.23m | £1.03m | £1.23m | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500.56k | £410.23k | £750.74k | £591.49k | £82.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.90k | £541.56k | £849.21k | £815.37k | £181.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.31k | £26.55k | £43 | £990 | £38.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £624.85k | £623.15k | £384.35k | £535.57k | £728.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.29k | £4.25k | £8.99k | £33.71k | £40.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £57.55k | £20.02k | £185.67k | £500 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.22m | £1.03m | £1.23m | £1.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.76k | £12.47k | £338 | £708 | £26.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.06k | £24.00k | £300 | £1.11k | £18.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.