Hanes ariannol THE MUSIC IN SECONDARY SCHOOLS TRUST
Rhif yr elusen: 1151662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12m | £1.13m | £964.11k | £982.13k | £6.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £1.02m | £986.81k | £825.74k | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £39.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.12m | £97.38k | £13.72k | £18.71k | £5.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.03m | £950.00k | £960.67k | £93.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £735.20k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £465 | £926 | £397 | £0 | £60.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £50.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £747.37k | £928.70k | £910.76k | £801.16k | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £89.95k | £76.06k | £24.58k | £24.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.68k | £4.56k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £611.27k | £530.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £342.57k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.