Hanes ariannol CULTURE COVENTRY
Rhif yr elusen: 1152899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.87m | £3.93m | £4.78m | £7.30m | £3.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.66m | £4.98m | £4.21m | £5.48m | £5.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.86m | £2.02m | £2.81m | £2.35m | £1.98m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.00k | £12.00k | £1.00k | £21.00k | £12.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £849.00k | £654.00k | £232.00k | £407.00k | £466.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.99m | £3.26m | £4.54m | £1.42m | £3.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £645.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.04m | £4.34m | £3.99m | £5.28m | £4.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £203.00k | £280.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.00k | £48.00k | £28.00k | £30.00k | £40.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £620.00k | £634.00k | £221.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.