Hanes ariannol ILKETSHALL ST LAWRENCE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1151786
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.25k | £49.44k | £35.69k | £59.23k | £48.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.01k | £21.56k | £78.46k | £63.66k | £60.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £32.17k | £29.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £750 | £10.00k | £2.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.