ymddiriedolwyr THE ROTARY CLUB OF FURNESS PENINSULA TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1151722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Christine Dyer | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||||
Lynda Lea Shaw | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||||
Pauline Elizabeth Gardner | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||
Janet Helm | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||
Jane Margaret Dandy | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||||
JOHN JOSEPH MCGILL | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|||||||
WILHELMINA JOHANNA ROBINSON | Ymddiriedolwr | 28 February 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.