Hanes ariannol THE LUCY RAYNER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1152243
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.05k | £134.04k | £191.83k | £241.19k | £425.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.01k | £135.00k | £145.12k | £161.40k | £305.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £55.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.50k | N/A | £19.75k | £230.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.