Hanes ariannol ETHNIC YOUTH SUPPORT TEAM
Rhif yr elusen: 1152486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.53m | £1.66m | £1.95m | £2.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £1.25m | £1.41m | £1.82m | £2.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £527.54k | £392.16k | £337.82k | £538.23k | £672.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £527.54k | £543.45k | £429.66k | £412.65k | £463.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.07m | £1.51m | £1.60m | £1.82m | £2.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.26k | £23.65k | £53.09k | £125.27k | £194.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.12m | £1.25m | £1.41m | £1.82m | £2.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.86k | £53.09k | £12.18k | £14.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.