ymddiriedolwyr BISPHAM HALL SCOUT ESTATE
Rhif yr elusen: 503724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Palin | Cadeirydd | 10 March 2014 |
|
|
||||
Katherine Rigge | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
Susan Baines | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
Danny Robinson | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
MARTIN ROBERT SHAW | Ymddiriedolwr | 14 December 2011 |
|
|
||||
JOAN HAYTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALAN HAYTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN BROOMHEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANICE PLATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER HAYES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.