Hanes ariannol FAIRFIELD ENVIRONMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1153131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40m | £1.34m | £1.41m | £1.06m | £58.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.31m | £1.37m | £1.08m | £75.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £874.35k | £1.01m | £1.10m | £720.08k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £107.85k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.33k | £2.86k | £20.15k | £7.18k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.04m | £1.02m | £1.04m | £739.70k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £353.95k | £319.84k | £350.80k | £312.76k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40 | £0 | £8 | £1.68k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £295.55k | £302.07k | £291.15k | £381.40k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.05m | £1.01m | £1.07m | £698.35k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £5.00k | £3.16k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.