Hanes ariannol ROTARY CLUB OF PARLEY CHARITY TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1153660
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.53k | £4.46k | £8.92k | £9.75k | £7.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.33k | £9.01k | £8.41k | £5.66k | £6.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.