Hanes ariannol CHRIST AMBASSADORS MIRACLE CENTRE
Rhif yr elusen: 1156692
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/12/2015 | 01/12/2016 | 01/12/2017 | 01/12/2018 | 01/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.03k | £31.72k | £31.72k | £31.15k | £11.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.44k | £29.41k | £28.51k | £29.19k | £10.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.