ymddiriedolwyr RADCLIFFE-ON-TRENT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1152459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Adams | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
George John Roberts | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Mary Roberts | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Patrick Thomas Mountford | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Melanie Gregg | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Philip David Gregg | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
JOHN LEWIS ADDISCOTT | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
Malcolm McDowell | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
Janice Patricia Addiscott | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
STEVE HARRIS | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
Carol White | Ymddiriedolwr | 14 April 2017 |
|
|
||||
Ann Littlewood | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|
||||
Penny Tytler | Ymddiriedolwr | 05 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.