ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES, HECKMONDWIKE WITH ALL SOULS, NORRISTHORPE
Rhif yr elusen: 1152319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (94 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Melusi Sibanda | Cadeirydd | 23 May 2023 |
|
|||||
Susan Porritt | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Patricia Waldron | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Martin Christopher Firth | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Barbara Brooke | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Elaine Firth | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Joan Stocks | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Brook Carbutt | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Susan King | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
Anne Newham | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||
Suzanna Elaine Boon | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Geraldine Thompson | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|||||
MRS Val Ellis | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
Melvyn Bathgate | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|||||
Caroline Wai Yeng Waring | Ymddiriedolwr | 28 March 2016 |
|
|
||||
BRENDA MARGARET BRITTON | Ymddiriedolwr | 02 June 2013 |
|
|
||||
MICHAEL WALKER | Ymddiriedolwr | 02 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.