Hanes ariannol THE FOXTON CENTRE
Rhif yr elusen: 1153080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £732.02k | £1.45m | £1.95m | £2.08m | £2.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £774.80k | £1.26m | £1.84m | £1.75m | £1.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £88.80k | £700.79k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.73k | £1.01m | £1.58m | £1.08m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £87.46k | £198.15k | £37.28k | £47.56k | £87.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.64k | £15.17k | £60.45k | £5.46k | £4.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £608.92k | £1.24m | £1.85m | £2.03m | £1.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2 | £113 | £132 | £14 | £592 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £40.51k | £0 | £0 | £0 | £24.53k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £774.80k | £1.26m | £1.84m | £1.75m | £1.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.91k | £13.67k | £19.88k | £8.45k | £13.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.