ymddiriedolwyr FRAMWELLGATE MOOR YOUTH & COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1154450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Thompson | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
James Hubbard | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Deniece Wanley | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Malcolm Russell Blackwood | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
KEN GATES | Ymddiriedolwr | 24 February 2014 |
|
|
||||
IAN RUDD | Ymddiriedolwr | 24 February 2014 |
|
|
||||
PETER SYKES | Ymddiriedolwr | 27 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.