Hanes ariannol WINLATON LIBRARY VOLUNTEERS ASSOCIATION - WLVA
Rhif yr elusen: 1153490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (126 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.55k | £29.33k | £54.83k | £44.47k | £4.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.40k | £17.42k | £21.87k | £6.79k | £10.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.15k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.39k | £8.00k | £450 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.