Hanes ariannol LONG EATON AND SAWLEY FOODBANK
Rhif yr elusen: 1152886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (131 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.18k | £20.66k | £95.60k | £33.24k | £81.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.12k | £18.53k | £41.84k | £19.67k | £24.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £753 | N/A | £19.80k | £125 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.