ymddiriedolwyr LONG EATON AND SAWLEY FOODBANK
Rhif yr elusen: 1152886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (131 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Mary Scott | Cadeirydd | 22 February 2018 |
|
|
||||
Rev Anne Louise Wilkins | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Rev Michael Arnold | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Rona Gidlow | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Rev Samantha Jane Tredwell | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|||||
GODFREY GEORGE GRAVER | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.