ymddiriedolwyr PIPPINS PRE SCHOOL CREDITON
Rhif yr elusen: 1153073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Waldram-McCabe | Cadeirydd | 08 December 2014 |
|
|
||||
Emma Leanne Rundle | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Gemma Marie Martin | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Amelia Adkin | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Sharleen Amanda Treen | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Nigel Henry Cooper | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Katherine Anne Cracknell | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Carol Mary Bergin | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
ALEXANDRA OANA ECATERINA MOTOTOLEA | Ymddiriedolwr | 16 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.