Hanes ariannol Evergreen Care UK
Rhif yr elusen: 1154595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £567.59k | £750.57k | £680.89k | £681.02k | £902.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £559.75k | £593.13k | £706.25k | £766.64k | £823.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £108.40k | £109.49k | £54.81k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £211.29k | £123.92k | £79.52k | £162.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £538.82k | £556.89k | £2.96k | £22.39k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £567.59k | £0 | £0 | £886 | £693.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £95 | £81 | £0 | £808 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £353 | £0 | £596.70k | £23.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £960 | £20.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £559.75k | £579.39k | £690.72k | £617.32k | £522.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £9.57k | £8.77k | £6.11k | £15.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.22k | £3.13k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £4.17k | £6.76k | £143.21k | £285.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.