ymddiriedolwyr WARLEY MODEL RAILWAY CLUB
Rhif yr elusen: 1153792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL OLIVER HADLEY JONES | Cadeirydd | 11 September 2019 |
|
|||||
Matthew John Hill | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Christopher William Morris | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Steven Roger Scott | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Rodney Hodge | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Robert Henworth | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Alan Turner | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
John Christopher Hall | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.