ymddiriedolwyr BRITISH SARCOMA GROUP
Rhif yr elusen: 1154928
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sian Elizabeth Alsousou | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Johanne Vass | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Dr Alexander Thomas John Lee | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Dr Charlotte Benson | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Debbie Louise Artis | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Christine Anne Millman | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Dr Sherron Furtado | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Anant Desai | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|||||
Dr Ioanna Fragkandrea-Nixon | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
Owen Tilsley | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Dr Adam Dangoor | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
||||
CRAIG HAMILTON GERRAND | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
||||
ANDREW JOHN HAYES | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.