Hanes ariannol NEWCASTLE SCHOOL FOR BOYS
Rhif yr elusen: 503975
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.74m | £4.48m | £4.37m | £4.77m | £5.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.30m | £4.41m | £4.25m | £4.66m | £5.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £90.91k | £86.92k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.69k | £92.34k | £105.38k | £102.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £250.32k | £22.86k | £19.71k | £10.12k | £4.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.49m | £4.45m | £4.35m | £4.76m | £5.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £150 | £95 | £128 | £119 | £15.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.30m | £4.41m | £4.25m | £4.66m | £5.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.62k | £9.38k | £10.89k | £12.06k | £15.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.