ymddiriedolwyr FOUNTAIN OF LIFE CHURCH
Rhif yr elusen: 1153552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Sharp | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rosemary Lovegrove-Smith | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Carl Shaun Clark | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Simon Harvey Mawditt | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Julia Diane Seaman | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Adam Poole | Ymddiriedolwr | 10 July 2021 |
|
|
||||
Harriet Beckett | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Belinda Jane Ashman | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
GRAHAM KEITH CRACKNELL | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||
Andrew Rees | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Stephen Bullas | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Colette Wilkinson | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Rev Paul Wilkinson | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.