Hanes ariannol HOPE FOR HOLLY
Rhif yr elusen: 1154158
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.25k | £22.25k | £14.71k | £9.49k | £597 | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.47k | £11.35k | £24.05k | £18.13k | £9.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.