Hanes ariannol STARGATE AND CROOKHILL COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1156958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.32k | £18.42k | £25.85k | £21.89k | £35.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.77k | £7.90k | £25.99k | £20.61k | £43.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.08k | £12.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.65k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.