ymddiriedolwyr RAINBOW MIGRATION
Rhif yr elusen: 1158228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Scott Addison | Cadeirydd | 29 September 2018 |
|
|
||||
Tanishtha Sen Gupta | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Hadeel Omara | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Alexander Lyons | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Ilaria Michelis | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Hussein Hosham Said | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Charles George Bishop | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Emma-Jane Finch | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
MICHAEL PATRICK WILLIAM Egan | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.