Hanes ariannol CAMBRIAN HOUSING SERVICES (WIRRAL) LIMITED
Rhif yr elusen: 1155545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.92k | £111.57k | £123.42k | £165.65k | £210.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.48k | £104.46k | £105.41k | £164.80k | £209.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £106.92k | £109.57k | £123.42k | £165.65k | £210.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.