ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST, LITTLE MISSENDEN,
Rhif yr elusen: 1154645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE REVD JOHN VERRENT SIMPSON | Cadeirydd | 22 October 2013 |
|
|||||
Jonathan Rhys Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr CATHERINE DEIDRE ELPHINSTONE | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
HELEN MAY TOLMIE-THOMSON | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Gloria Valerie Haynes | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|||||
Marian Elaine Dickinson | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|||||
GARY BEYNON | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|||||
JOHN MATTHEW LAMB | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.