Hanes ariannol TIME TO TALK WEST BERKSHIRE
Rhif yr elusen: 1155235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.89k | £265.19k | £368.42k | £317.08k | £316.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £171.75k | £168.46k | £261.36k | £317.67k | £323.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.11k | £24.30k | N/A | £54.53k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | £30.00k | £57.53k | £12.00k | £54.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.