Hanes ariannol IBLF
Rhif yr elusen: 1155196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (289 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £246.68k | £253.21k | £168.02k | £183.88k | £116.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £149.36k | £313.79k | £205.53k | £168.23k | £133.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.34k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £204.19k | £81.22k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.