Hanes ariannol RICHARD TOTTIE MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 504192
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.39k | £1.84k | £12.58k | £2.55k | £1.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.45k | £2.08k | £1.84k | £4.29k | £8.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.