Hanes ariannol OUSE VALLEY CYCLE NETWORK PROJECT
Rhif yr elusen: 1155182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.50k | £7.06k | £4.64k | £320 | £320 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.09k | £2.68k | £6.29k | £285 | £2.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £320 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.